PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE
Informe ejecutivo de PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTEGRAL DE TIENDAS AMIGAS SL | Presidente | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
GESTION INTEGRAL DE TIENDAS AMIGAS SL | Consejero Delegado | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
GESTION INTEGRAL DE TIENDAS AMIGAS SL | Consejero | 14/08/2015 | 14/03/2023 |
GESTION INTEGRAL DE TIENDAS AMIGAS SL | Liquidador Solidario | 14/03/2023 | 14/03/2023 |
GESTION INTEGRAL DE TIENDAS AMIGAS SL | Administrador Unico | 06/04/2015 | 14/08/2015 |
PECAM INVERSIONES Y ALQUILERES SL | Administrador Unico | 20/01/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE
Liquidador Solidario
- Morilla Garcia Fernando
- Perez Camara Angel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5387, L 4294, F 27, S 8, H MA127700, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-29
Consejero Delegado
- Perez Camara Angel Vicente
Consejero
- Castro Jaen Guillermo
- Cruz Perez Lucia
- Morilla Garcia Fernando
- Muñoz Gomez Susana
- Perez Camara Angel Vicente
- Romero Sanchez Javier Manuel
Presidente
- Perez Camara Angel Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5387, L 4294, F 27, S 8, H MA127700, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-29
Consejero Delegado
- Perez Camara Angel Vicente
Consejero
- Castro Jaen Guillermo
- Cruz Perez Lucia
- Morilla Garcia Fernando
- Muñoz Gomez Susana
- Perez Camara Angel Vicente
- Romero Sanchez Javier Manuel
Presidente
- Perez Camara Angel Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5387, L 4294, F 27, S 8, H MA127700, I/A 2 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-160-29
Administrador Unico
- Perez Camara Angel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5387, L 4294, F 27, S 8, H MA127700, I/A 2 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-160-29
Administrador Unico
- Perez Camara Angel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5387, L 4294, F 25, S 8, H MA127700, I/A 1 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-29
Empresa: PILAR CAMARA Y ANGEL PEREZ SL
Administrador Unico
- Perez Camara Angel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622, L 1535, F 111, S 8, H MA 44283, I/A 5 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-29
Información de PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE
Mostramos los datos de PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CAMARA ANGEL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos