PEREZ CAJARAVILLE RAMON
Informe ejecutivo de PEREZ CAJARAVILLE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ CAJARAVILLE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUCARO CELLARIUM ET VINUM SL | Apoderado | 07/02/2024 | |
BLUE MARLIN 2000 SL | Administrador Unico | 17/01/2022 | |
ORIGEN NW46 SL | Administrador Unico | 02/08/2018 | |
TRONIÑO 2000 SL | Administrador Unico | 04/10/2016 | |
GRUPO MINERO MINERAL AND ROCKS SL | Secretario No Consejero | 10/12/2014 | |
CARSU PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 13/03/2014 | |
DOMUS CELTA SERVICIOS SL | Administrador Mancomunado | 10/05/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ CAJARAVILLE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CAJARAVILLE RAMON
Empresa: BUCARO CELLARIUM ET VINUM SL
Apoderado
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4450, L 4450, F 171, S 8, H PO 71730, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-36
Empresa: BLUE MARLIN 2000 SL
Administrador Unico
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30420 , F 36, S 8, H M 547530, I/A 4 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Empresa: ORIGEN NW46 SL
Administrador Unico
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 160, S 8, H M 676177, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: TRONIÑO 2000 SL
Administrador Unico
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11484 , F 132, S 8, H M 180321, I/A 4 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Empresa: TRONIÑO 2000 SL
Administrador Unico
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11484 , F 132, S 8, H M 180321, I/A 3 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: MADISON DREAMS SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 42, S 8, H M 545572, I/A 2 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-28
Empresa: CARSU PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20686 , F 165, S 8, H M 366376, I/A 4 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: CARSU PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20686 , F 164, S 8, H M 366376, I/A 3 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: BLUE MARLIN 2000 SL
Administrador Unico
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30420 , F 35, S 8, H M 547530, I/A 2 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: DOMUS CELTA SERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Eiranova Encinas Emilio
- Perez Cajaraville Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27789 , F 193, S 8, H M 500792, I/A 5 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ CAJARAVILLE RAMON
Mostramos los datos de PEREZ CAJARAVILLE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CAJARAVILLE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos