PEREZ BOU ANNA
Informe ejecutivo de PEREZ BOU ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ BOU ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHESTER SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 18/02/2016 | 18/10/2017 |
BARCELONA LUXURY LIFE SL | Administrador Solidario | 06/08/2014 | 25/11/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ BOU ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BOU ANNA
Empresa: CHESTER SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Perez Bou Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45219 , F 32, S 8, H B 480733, I/A 3 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Empresa: CHESTER SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Perez Bou Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45219 , F 30, S 8, H B 480733, I/A 1 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: BARCELONA LUXURY LIFE SL
Administrador Solidario
- Perez Bou Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44424 , F 80, S 8, H B 455649, I/A 2 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Empresa: BARCELONA LUXURY LIFE SL
Administrador Solidario
- Kristina Stanislavskaia
- Marina Rogozhnikova
- Perez Bou Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44424 , F 80, S 8, H B 455649, I/A 1 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
Información de PEREZ BOU ANNA
Mostramos los datos de PEREZ BOU ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BOU ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos