PEREZ BERNAL FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de PEREZ BERNAL FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ BERNAL FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERIC Y PERES CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 23/12/2015 | |
ERIC Y PERES CONSTRUCCIONES SL | Apoderado | 21/05/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ BERNAL FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BERNAL FRANCISCO JOSE
Empresa: ERIC Y PERES CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Perez Bernal Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562, L 1475, F 161, S 8, H MA 42643, I/A 7 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-29
Empresa: ERIC Y PERES CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Perez Bernal Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562, L 1475, F 161, S 8, H MA 42643, I/A 6 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-29
Empresa: ERIC Y PERES CONSTRUCCIONES SL
Socio Único
- Perez Bernal Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562, L 1475, F 161, S 8, H MA 42643, I/A 6 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-29
Empresa: ERIC Y PERES CONSTRUCCIONES SL
Apoderado
- Perez Bernal Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562, L 1475, F 160, S 8, H MA 42643, I/A 4 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-29
Información de PEREZ BERNAL FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de PEREZ BERNAL FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BERNAL FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos