PEREZ BERENGUER ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ BERENGUER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ BERENGUER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS EUCALIPTOS CORDOBESES SL | Socio Unico | 28/12/2011 | |
LOS EUCALIPTOS CORDOBESES SL | Administrador Unico | 28/12/2011 | |
PEREZ DE BERENGUER SL | Administrador Unico | 16/03/2009 | |
PEREZ DE BERENGUER SL | Socio Unico | 16/03/2009 | |
GESTION BERENGUER SL | Administrador Unico | 20/02/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ BERENGUER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BERENGUER ANTONIO
Empresa: BERENGUER BRG SL
Administrador Unico
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 205, S 8, H CO 29887, I/A 3 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-14
Empresa: LOS EUCALIPTOS CORDOBESES SL
Administrador Unico
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 15, S 8, H CO 21285, I/A 3 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-14
Empresa: LOS EUCALIPTOS CORDOBESES SL
Socio Único
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 15, S 8, H CO 21285, I/A 2 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-14
Empresa: BERENGUER BRG SL
Administrador Unico
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 201, S 8, H CO 29887, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-14
Empresa: BERENGUER BRG SL
Socio Único
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 201, S 8, H CO 29887, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-14
Empresa: RENTA B&C SL
Consejero Delegado Solidario
- Ortiz Castro Gabriel
- Perez Berenguer Antonio
Consejero
- Calero Palma Angela
- Ortiz Castro Gabriel
- Perez Berenguer Antonio
- Perez Varo Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 7, S 8, H CO 18101, I/A 3 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-14
Empresa: PEREZ DE BERENGUER SL
Socio Único
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 106, S 8, H CO 15165, I/A 3 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-14
Empresa: GD BERENGUER & CASTRO SL
Administrador Unico
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 105, S 8, H CO 15165, I/A 2 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-14
Empresa: GD BERENGUER & CASTRO SL
Administrador Solidario
- Ortiz Castro Gabriel
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 105, S 8, H CO 15165, I/A 2 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-14
Empresa: GESTION BERENGUER SL
Administrador Unico
- Perez Berenguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2115 , F 191, S 8, H CO 28581, I/A 1 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-14
Información de PEREZ BERENGUER ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ BERENGUER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BERENGUER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos