PEREZ BECERRA RODRIGO
Informe ejecutivo de PEREZ BECERRA RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ BECERRA RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNODIGITAL ANDALUCIA SA | Administrador Solidario | 14/07/2009 | |
SISTEMAS DE OFICINAS DE ALMERIA SA | Administrador Unico | 14/07/2009 | |
TELEMOVIL ALMERIA SA | Administrador Unico | 14/07/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ BECERRA RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BECERRA RODRIGO
Empresa: SISTEMAS DE OFICINAS DE ALMERIA SA
Administrador Unico
- Perez Becerra Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 48, S 8, H AL 1776, I/A 10 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-04
Empresa: TELEMOVIL ALMERIA SA
Administrador Unico
- Perez Becerra Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 17, S 8, H AL 8755, I/A 8 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-04
Empresa: SISTEMAS DE OFICINAS DE ALMERIA SA
Administrador Unico
- Perez Becerra Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 48, S 8, H AL 1776, I/A 9 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-04
Empresa: TECNODIGITAL ANDALUCIA SA
Administrador Solidario
- Perez Becerra Maria Luisa
- Perez Becerra Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947 , F 151, S 8, H AL 23217, I/A 5 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-04
Empresa: HENDITEL SL
Administrador Solidario
- Montesinos Higon Israel
- Parra Rodriguez Francisco Jose
- Perez Becerra Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 28, S 8, H AL 37216, I/A 3 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-04
Empresa: HENDITEL SL
Administrador Solidario
- Montesinos Higon Israel
- Parra Rodriguez Francisco Jose
- Perez Becerra Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 28, S 8, H AL 37216, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-04
Empresa: TELEMOVIL ALMERIA SA
Administrador Unico
- Perez Becerra Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 17, S 8, H AL 8755, I/A 7 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-04
Empresa: SISTEMAS DE OFICINAS DE ALMERIA SA
Administrador Unico
- Perez Becerra Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 48, S 8, H AL 1776, I/A 8 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-04
Empresa: TECNODIGITAL ANDALUCIA SA
Administrador Solidario
- Perez Becerra Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947 , F 151, S 8, H AL 23217, I/A 4 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-04
Información de PEREZ BECERRA RODRIGO
Mostramos los datos de PEREZ BECERRA RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BECERRA RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos