PEREZ BARQUERO MARIA DE LA O
Informe ejecutivo de PEREZ BARQUERO MARIA DE LA O
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ BARQUERO MARIA DE LA O
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO URBAI SA | Vicepresidente | 29/03/2011 | |
GRUPO URBAI SA | Consejero | 29/03/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ BARQUERO MARIA DE LA O
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BARQUERO MARIA DE LA O
Empresa: GRUPO URBAI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ontiveros Beltranena Juan Luis
- Perez Barquero Maria De La O
- Vara Muñoz Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Barquero Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17426 , F 157, S 8, H M 299044, I/A 5 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: EL VARADERO HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Perez Barquero Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32445 , F 63, S 8, H M 583968, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: GRUPO URBAI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ontiveros Beltranena Juan Luis
- Perez Barquero Maria De La O
- Vara Muñoz Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Barquero Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17426 , F 156, S 8, H M 299044, I/A 4 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: EL VARADERO HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Perez Barquero Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32445 , F 63, S 8, H M 583968, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Empresa: GRUPO URBAI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ontiveros Beltranena Juan Luis
- Perez Barquero Maria De La O
- Vara Muñoz Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Barquero Maria De La O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17426 , F 156, S 8, H M 299044, I/A 3 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Información de PEREZ BARQUERO MARIA DE LA O
Mostramos los datos de PEREZ BARQUERO MARIA DE LA O que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BARQUERO MARIA DE LA O, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos