PEREZ BAEZ ELCY VIVINA
Informe ejecutivo de PEREZ BAEZ ELCY VIVINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ BAEZ ELCY VIVINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELITEN 2015 SL | Administrador Unico | 14/04/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ BAEZ ELCY VIVINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BAEZ ELCY VIVINA
Empresa: FUERA DE SERIE GROUP SL
Liquidador
- Perez Baez Elcy Vivina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4824, L 3732, F 2, S 8, H MA107293, I/A 2 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-29
Empresa: FUERA DE SERIE GROUP SL
Administrador Unico
- Perez Baez Elcy Vivina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4824, L 3732, F 2, S 8, H MA107293, I/A 2 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-29
Empresa: ELITEN 2015 SL
Administrador Unico
- Perez Baez Elcy Vivina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 119, S 8, H MA127864, I/A 1 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-29
Empresa: CON SABOR VENEZOLANO 2009 SL
Administrador Unico
- Perez Baez Elcy Vivina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4704, L 3612, F 130, S 8, H MA103407, I/A 2 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-29
Empresa: FUERA DE SERIE GROUP SL
Administrador Unico
- Perez Baez Elcy Vivina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4824, L 3732, F 1, S 8, H MA107293, I/A 1 (04/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-29
Empresa: CON SABOR VENEZOLANO 2009 SL
Administrador Unico
- Perez Baez Elcy Vivina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4704, L 3612, F 129, S 8, H MA103407, I/A 1 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-29
Información de PEREZ BAEZ ELCY VIVINA
Mostramos los datos de PEREZ BAEZ ELCY VIVINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BAEZ ELCY VIVINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos