PEREZ BAENA ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ BAENA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ BAENA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIDAC REPARA SL | Administrador Unico | 09/06/2020 | |
SERVEIS INTEGRALS APB SL | Socio Unico | 21/02/2018 | |
SERVEIS INTEGRALS APB SL | Administrador Unico | 21/02/2018 | |
APLICACIONS TECNIQUES DIDAC SL | Administrador Unico | 24/01/2018 | |
REHABILITACIONES DIDAC SL | Socio Unico | 09/09/2016 | |
REHABILITACIONES DIDAC SL | Administrador Unico | 09/09/2016 |
VINCULACIONES DE PEREZ BAENA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BAENA ANTONIO
Empresa: DIDAC REPARA SL
Administrador Unico
- Perez Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47337 , F 70, S 8, H B 548936, I/A 1 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Empresa: SERVEIS INTEGRALS APB SL
Administrador Unico
- Perez Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 98, S 8, H T 52619, I/A 1 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-43
Empresa: SERVEIS INTEGRALS APB SL
Socio Único
- Perez Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 98, S 8, H T 52619, I/A 1 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-43
Empresa: APLICACIONS TECNIQUES DIDAC SL
Administrador Unico
- Perez Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46241 , F 157, S 8, H B 514038, I/A 1 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Empresa: REHABILITACIONES DIDAC SL
Administrador Unico
- Perez Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5548, L 4455, F 180, S 8, H MA135887, I/A 1 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-29
Empresa: REHABILITACIONES DIDAC SL
Socio Único
- Perez Baena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5548, L 4455, F 180, S 8, H MA135887, I/A 1 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-29
Información de PEREZ BAENA ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ BAENA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BAENA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos