PEREZ APARICIO PEDRO LUIS
Informe ejecutivo de PEREZ APARICIO PEDRO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ APARICIO PEDRO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE FLORENTINO SL | Administrador Solidario | 23/11/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ APARICIO PEDRO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ APARICIO PEDRO LUIS
Empresa: HIJOS DE FLORENTINO SL
Administrador Solidario
- Perez Aparicio Diego Francisco
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785, L 549, F 216, S 8, H AB 14042, I/A 6 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-02
Empresa: HOSTELEROS EL TIO PEDRO SL
Liquidador
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 692, F 123, S 8, H AB 23152, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-02
Empresa: HOSTELEROS EL TIO PEDRO SL
Administrador Unico
- Perez Aparicio Pedro Luis
Liquidador
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 692, F 123, S 8, H AB 23152, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-02
Empresa: GRUPO EUROPROF SL
Liquidador
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 707, F 34, S 8, H AB 23553, I/A 3 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-02
Empresa: GRUPO EUROPROF SL
Administrador Unico
- Perez Aparicio Pedro Luis
Liquidador
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 707, F 34, S 8, H AB 23553, I/A 3 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-02
Empresa: HOSTELEROS EL TIO PEDRO SL
Administrador Unico
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 692, F 123, S 8, H AB 23152, I/A 2 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-02
Empresa: HOSTELEROS EL TIO PEDRO SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Pinedo Pedro
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 692, F 123, S 8, H AB 23152, I/A 2 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-02
Empresa: GRUPO EUROPROF SL
Administrador Unico
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934, L 698, F 191, S 8, H AB 23553, I/A 1 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-02
Empresa: HOSTELEROS EL TIO PEDRO SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Pinedo Pedro
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 692, F 122, S 8, H AB 23152, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-02
Empresa: MUNDO PAGODIS SL
Liquidador
- Perez Aparicio Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 587, F 127, S 8, H AB 12228, I/A 7 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-02
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ APARICIO PEDRO LUIS
Mostramos los datos de PEREZ APARICIO PEDRO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ APARICIO PEDRO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos