PEREZ ALVAREZ JOSE
Informe ejecutivo de PEREZ ALVAREZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ ALVAREZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODO H2O SL | Administrador Mancomunado | 26/04/2017 |
VINCULACIONES DE PEREZ ALVAREZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ALVAREZ JOSE
Empresa: PEREZ CAZON SL
Administrador Solidario
- Perez Alvarez Jose
- Perez Alvarez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328 , F 68, S 8, H M 164404, I/A 7 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: TODO H2O SL
Administrador Mancomunado
- Perez Alvarez Jose
- Perez Alvarez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 7, S 8, H M 645381, I/A 1 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: ASTURIANA DISEÑO MODULAR SL
Administrador Mancomunado
- Perez Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 137, S 8, H AS 35359, I/A 4 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-33
Empresa: PEREZ CAZON SL
Administrador Solidario
- Perez Alvarez Jose
- Perez Alvarez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10328 , F 67, S 8, H M 164404, I/A 6 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: HIDRO NIVEL CONSTRUCCIONES SL
Apoderado
- Perez Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 183 , F 166, S 8, H SA 577, I/A 4 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-37
Empresa: ALMACENES LA PALOMITA SL
Liquidador
- Perez Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009, L 1009, F 10, S 8, H PO 2221, I/A 4 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-36
Empresa: ALMACENES LA PALOMITA SL
Administrador Unico
- Perez Alvarez Jose
Liquidador
- Perez Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009, L 1009, F 10, S 8, H PO 2221, I/A 4 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-36
Información de PEREZ ALVAREZ JOSE
Mostramos los datos de PEREZ ALVAREZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ALVAREZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos