PEREZ ALONSO JORGE
Informe ejecutivo de PEREZ ALONSO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ ALONSO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE LORENZO PEREZ SL | Socio Unico | 29/02/2024 | |
HIJOS DE LORENZO PEREZ SL | Administrador Unico | 29/02/2024 | |
CONSULTING BLUE BULL SL | Socio Unico | 14/04/2023 | |
CONSULTING BLUE BULL SL | Administrador Unico | 14/04/2023 | |
HIPOTECA ZERO WORLD SL | Socio Unico | 14/04/2023 | |
HIPOTECA ZERO WORLD SL | Administrador Unico | 14/04/2023 | |
REAL CAPITAL LAS LOMAS SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | |
PEREZ SPORT VIGO SL | Socio Unico | 31/03/2021 | |
PEREZ SPORT VIGO SL | Administrador Unico | 31/03/2021 |
VINCULACIONES DE PEREZ ALONSO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ALONSO JORGE
Empresa: HIJOS DE LORENZO PEREZ SL
Administrador Unico
- Perez Alonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664, L 1664, F 8, S 8, H PO 15118, I/A 4 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-36
Empresa: HIJOS DE LORENZO PEREZ SL
Nuevo Socio Único
- Perez Alonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664, L 1664, F 8, S 8, H PO 15118, I/A 4 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-36
Empresa: GOLDINVEST NORTHWEST SPAIN SL
Liquidador Mancomunado
- Oliveira Ferreira Paulo Jorge
- Perez Alonso Jorge
- Sousa Da Costa Ricardo- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4396, L 4396, F 31, S 8, H PO 69588, I/A 2 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-36
Empresa: GOLDINVEST NORTHWEST SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Oliveira Ferreira Paulo Jorge
- Perez Alonso Jorge
- Sousa Da Costa Ricardo- Manuel
Liquidador Mancomunado
- Oliveira Ferreira Paulo Jorge
- Perez Alonso Jorge
- Sousa Da Costa Ricardo- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4396, L 4396, F 31, S 8, H PO 69588, I/A 2 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-36
Empresa: HIPOTECA ZERO WORLD SL
Administrador Unico
- Perez Alonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45009 , F 156, S 8, H M 792235, I/A 1 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: HIPOTECA ZERO WORLD SL
Socio Único
- Perez Alonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45009 , F 156, S 8, H M 792235, I/A 1 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: CONSULTING BLUE BULL SL
Administrador Unico
- Perez Alonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45009 , F 145, S 8, H M 792234, I/A 1 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: CONSULTING BLUE BULL SL
Socio Único
- Perez Alonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45009 , F 145, S 8, H M 792234, I/A 1 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: REAL CAPITAL LAS LOMAS SL
Administrador Unico
- Perez Alonso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44686 , F 50, S 8, H M 786973, I/A 1 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: GOLDINVEST NORTHWEST SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Oliveira Ferreira Paulo Jorge
- Perez Alonso Jorge
- Sousa Da Costa Ricardo- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4396, L 4396, F 30, S 8, H PO 69588, I/A 1 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-36
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ ALONSO JORGE
Mostramos los datos de PEREZ ALONSO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ALONSO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos