PEREZ AGUDO SUSANA MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ AGUDO SUSANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ AGUDO SUSANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HESADIST VALORES SA SIMCAV | Presidente | 23/08/2023 | |
HESADIST VALORES SA SIMCAV | Consejero | 23/08/2023 | |
HESADIST VALORES SA SIMCAV | Consejero | 04/08/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ AGUDO SUSANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ AGUDO SUSANA MARIA
Empresa: HESADIST VALORES SA SIMCAV
Consejero
- Hernandez Vicente Javier
- Katz Rey Richard Alejandro
- Marco Font Pedro
- Perez Agudo Susana Maria
Presidente
- Perez Agudo Susana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33799 , F 165, S 8, H B 233571, I/A 3 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-08
Empresa: HESADIST VALORES SA SIMCAV
Consejero
- Hernandez Vicente Javier
- Katz Rey Richard Alejandro
- Marco Font Pedro
- Perez Agudo Susana Maria
Presidente
- Perez Agudo Susana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33799 , F 165, S 8, H B 233571, I/A 2 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: HESADIST VALORES SICAV
Consejero
- Caellas Fernandez Juan
- Hernandez Vicente Javier
- Martin Amoros Sergi
- Masdevall Garcon Carlos
- Perez Agudo Susana Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33799 , F 161, S 8, H B 233571, I/A 1 N (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Información de PEREZ AGUDO SUSANA MARIA
Mostramos los datos de PEREZ AGUDO SUSANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ AGUDO SUSANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos