PEREZ ABIETAR ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ ABIETAR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PEREZ ABIETAR ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOMA SERRANA SL | Consejero | 06/05/2022 | |
LA BODEGA DE SERAPIO SL | Socio Unico | 12/12/2014 | |
LA BODEGA DE SERAPIO SL | Administrador Unico | 12/12/2014 | |
PERABI STILO SL | Socio Unico | 30/12/2008 | |
PERABI STILO SL | Administrador Unico | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE PEREZ ABIETAR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ABIETAR ANTONIO
Empresa: PERNASOLAR SL
Administrador Unico
- Perez Abietar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 18, S 8, H AB 17986, I/A 2 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-02
Empresa: NAVCALOR SL
Administrador Unico
- Perez Abietar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836, L 600, F 65, S 8, H AB 17143, I/A 2 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-02
Empresa: MILSOLES SL
Administrador Unico
- Perez Abietar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 604, F 218, S 8, H AB 17459, I/A 2 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-02
Empresa: ISICAR SOLAR SL
Administrador Unico
- Perez Abietar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836, L 600, F 68, S 8, H AB 17144, I/A 2 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-02
Empresa: ABIETAR SOLAR SL
Administrador Unico
- Perez Abietar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 604, F 24, S 8, H AB 17396, I/A 2 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-02
Empresa: HUERTO CARRASCO SL
Administrador Unico
- Perez Abietar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 21, S 8, H AB 17987, I/A 2 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-02
Empresa: LOMA SERRANA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 220, S 8, H AB 21436, I/A 3 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-02
Empresa: LA BODEGA DE SERAPIO SL
Administrador Unico
- Perez Abietar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 695, F 11, S 8, H AB 23072, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-02
Empresa: LA BODEGA DE SERAPIO SL
Administrador Solidario
- Perez Abietar Antonio
- Perez Abietar Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 695, F 11, S 8, H AB 23072, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-02
Empresa: LA BODEGA DE SERAPIO SL
Socio Único
- Perez Abietar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 695, F 11, S 8, H AB 23072, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-02
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ ABIETAR ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ ABIETAR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ABIETAR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos