PERETO BERNADO ANGEL
Informe ejecutivo de PERETO BERNADO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERETO BERNADO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLAR ADRIJAN SL | Administrador Solidario | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE PERETO BERNADO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERETO BERNADO ANGEL
Empresa: ILERBIO SL
Administrador Solidario
- Martinez Querol Josep Maria
- Pereto Bernado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 217, S 8, H L 28428, I/A 4 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-25
Empresa: ILERBIO SL
Administrador Solidario
- Martinez Querol Josep Maria
- Pereto Bernado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 216, S 8, H L 28428, I/A 3 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-25
Empresa: ILERBIO SL
Administrador Mancomunado
- Badia De La Rosa Antonio
- Martinez Querol Josep Maria
- Pereto Bernado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 216, S 8, H L 28428, I/A 3 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-25
Empresa: ILERBIO SL
Administrador Mancomunado
- Badia De La Rosa Antonio
- Martinez Querol Josep Maria
- Pereto Bernado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 211, S 8, H L 28428, I/A 1 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-25
Empresa: SOLAR ADRIJAN SL
Administrador Solidario
- Erill Buchaca Nuria
- Pereto Bernado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 1, S 8, H L 23608, I/A 1 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-25
Información de PERETO BERNADO ANGEL
Mostramos los datos de PERETO BERNADO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERETO BERNADO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos