PERELLO VILLANUEVA ENCARNACION
Informe ejecutivo de PERELLO VILLANUEVA ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERELLO VILLANUEVA ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMNIA NATURA SL | Administrador Unico | 02/01/2019 |
VINCULACIONES DE PERELLO VILLANUEVA ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERELLO VILLANUEVA ENCARNACION
Empresa: RIDOM JARDINERIA SL
Administrador Solidario
- Domenech Esteve Ricardo
- Perello Villanueva Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9128, L 6412, F 198, S 8, H V 137082, I/A 2 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-46
Empresa: SOMNIA NATURA SL
Administrador Unico
- Perello Villanueva Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10596, L 7877, F 57, S 8, H V 185296, I/A 1 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-46
Empresa: RIDOM JARDINERIA SL
Administrador Solidario
- Domenech Esteve Ricardo
- Perello Villanueva Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9128, L 6412, F 196, S 8, H V 137082, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-46
Información de PERELLO VILLANUEVA ENCARNACION
Mostramos los datos de PERELLO VILLANUEVA ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERELLO VILLANUEVA ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos