PERELLO MALONDRA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PERELLO MALONDRA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERELLO MALONDRA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XIC HOLIDAYS SL | Administrador Unico | 10/07/2014 |
VINCULACIONES DE PERELLO MALONDRA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERELLO MALONDRA MIGUEL ANGEL
Empresa: ABENAXBAR SL
Administrador Unico
- Perello Malondra Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 37, S 8, H PM 11808, I/A 15 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-07
Empresa: ABENAXBAR SL
Socio Único
- Perello Malondra Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 176, S 8, H PM 11808, I/A 10 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-07
Empresa: XIC HOLIDAYS SL
Administrador Unico
- Perello Malondra Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 141, S 8, H PM 74370, I/A 1 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-07
Empresa: XIC HOLIDAYS SL
Socio Único
- Perello Malondra Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 141, S 8, H PM 74370, I/A 1 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-07
Empresa: ABENAXBAR SA
Administrador Unico
- Perello Malondra Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 176, S 8, H PM 11808, I/A 9 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-07
Empresa: ABENAXBAR SA
Administrador Unico
- Perello Malondra Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 176, S 8, H PM 11808, I/A 9 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-07
Información de PERELLO MALONDRA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de PERELLO MALONDRA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERELLO MALONDRA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos