PERELLO GOIXAR ROSA MARIA
Informe ejecutivo de PERELLO GOIXAR ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERELLO GOIXAR ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSPE SL | Administrador Unico | 22/02/2013 | 19/07/2022 |
ROSPE SL | Administrador Unico | 30/01/2012 | 25/09/2012 |
VINCULACIONES DE PERELLO GOIXAR ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERELLO GOIXAR ROSA MARIA
Empresa: ROSPE SL
Administrador Unico
- Perello Goixar Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31046 , F 26, S 8, H B 68148, I/A 9 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-08
Empresa: ROSPE SL
Administrador Unico
- Perello Goixar Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31046 , F 25, S 8, H B 68148, I/A 7 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Empresa: ROSPE SL
Administrador Unico
- Perello Goixar Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31046 , F 24, S 8, H B 68148, I/A 6 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-08
Empresa: ROSPE SL
Administrador Unico
- Perello Goixar Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31046 , F 24, S 8, H B 68148, I/A 5 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-08
Información de PERELLO GOIXAR ROSA MARIA
Mostramos los datos de PERELLO GOIXAR ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERELLO GOIXAR ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos