PEREIRO ALVAREZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de PEREIRO ALVAREZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREIRO ALVAREZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIAFARMA WORLD AIE | Apoderado Solidario | 23/07/2020 | |
RIAFARMA WORLD AIE | Presidente | 23/07/2020 | |
RIAFARMA WORLD AIE | Consejero | 23/07/2020 | |
RIAFARMA WORLD AIE | Secretario | 23/07/2020 | |
RIAFARMA WORLD AIE | Apoderado Mancomunado | 10/11/2017 | |
RIAFARMA WORLD AIE | Socio | 16/10/2017 |
VINCULACIONES DE PEREIRO ALVAREZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREIRO ALVAREZ MARIA DOLORES
Empresa: HELADERIA BERDIALES 3 DE VIGO SL
Administrador Unico
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1701, L 1701, F 55, S 8, H PO 15619, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-36
Empresa: RIAFARMA WORLD AIE
Presidente
Secretario
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4213, L 4213, F 61, S 8, H PO 62598, I/A 8 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-36
Empresa: RIAFARMA WORLD AIE
Apoderado Solidario
- Mendez Davila Manuel
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
- Perez Enriquez Pablo
- Rey Vasalo Santiago
- Santana Puente Francisco Jose
Consejero
- Mendez Davila Manuel
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
- Perez Enriquez Pablo
- Rey Vasalo Santiago
- Santana Puente Francisco Jose
Presidente
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4213, L 4213, F 61, S 8, H PO 62598, I/A 8 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-36
Empresa: RIAFARMA WORLD AIE
Consejero
- Abril Gomez Jose Luis
- Abril Gomez Maria Paz
- Mendez Davila Manuel
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
- Perez Enriquez Pablo
- Rey Vasalo Santiago
- Santana Puente Francisco Jose
Presidente
Secretario
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4213, L 4213, F 61, S 8, H PO 62598, I/A 8 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-36
Empresa: RIAFARMA WORLD AIE
Apoderado Mancomunado
- Abril Gomez Jose Luis
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4213, L 4213, F 59, S 8, H PO 62598, I/A 3 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-36
Empresa: RIAFARMA WORLD AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4213, L 4213, F 55, S 8, H PO 62598, I/A 1 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-36
Empresa: RIAFARMA WORLD AIE
Consejero
- Abril Gomez Jose Luis
- Abril Gomez Maria Paz
- Mendez Davila Manuel
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
- Perez Enriquez Pablo
- Rey Vasalo Santiago
- Santan Puente Franciso Jose
Presidente
Secretario
- Pereiro Alvarez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4213, L 4213, F 55, S 8, H PO 62598, I/A 1 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-36
Información de PEREIRO ALVAREZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de PEREIRO ALVAREZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREIRO ALVAREZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos