PEREIRA PEREZ TERESA
Informe ejecutivo de PEREIRA PEREZ TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREIRA PEREZ TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAN SOL NATURA SL | Administrador Solidario | 27/01/2022 | |
FRONDA CENTROS DE JARDINERIA SL | Consejero | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE PEREIRA PEREZ TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREIRA PEREZ TERESA
Empresa: FRONDA CENTROS DE JARDINERIA SL
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29386 , F 158, S 8, H M 319423, I/A 57 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: GRAN SOL NATURA SL
Administrador Solidario
- Pereira Perez Silvia
- Pereira Perez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42956 , F 103, S 8, H M 759325, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: FRONDA CENTROS DE JARDINERIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25134 , F 127, S 8, H M 319423, I/A 42 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Empresa: SALAMANCA DIEZ SL
Administrador Unico
- Pereira Perez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6964 , F 184, S 8, H M 113294, I/A 8 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: FRONDA CENTROS DE JARDINERIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25134 , F 115, S 8, H M 319423, I/A 28 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Información de PEREIRA PEREZ TERESA
Mostramos los datos de PEREIRA PEREZ TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREIRA PEREZ TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos