PEREIRA JIMENEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de PEREIRA JIMENEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREIRA JIMENEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES PEREIRA E HIJOS SL | Administrador Solidario | 27/02/2019 | |
CONSTRUCCIONES RAFAEL PEREIRA SA | Consejero Delegado Solidario | 15/02/2019 | |
CONSTRUCCIONES RAFAEL PEREIRA SA | Consejero | 15/02/2019 |
VINCULACIONES DE PEREIRA JIMENEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREIRA JIMENEZ RAFAEL
Empresa: ALMACENES PEREIRA E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Pereira Jimenez Maria Del Carmen
- Pereira Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600 , F 156, S 8, H GR 6698, I/A 4 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-18
Empresa: CONSTRUCCIONES RAFAEL PEREIRA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pereira Gallegos Rafael
- Pereira Jimenez Juan Jose
- Pereira Jimenez Maria Del Carmen
- Pereira Jimenez Rafael
Consejero
- Pereira Gallegos Rafael
- Pereira Jimenez Juan Jose
- Pereira Jimenez Maria Del Carmen
- Pereira Jimenez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 160, S 8, H GR 4894, I/A 8 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-18
Empresa: CONSTRUCCIONES RAFAEL PEREIRA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pereira Gallegos Rafael
- Pereira Jimenez Juan Jose
- Pereira Jimenez Maria Del Carmen
- Pereira Jimenez Rafael
Presidente
- Pereira Jimenez Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 160, S 8, H GR 4894, I/A 8 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-18
Empresa: CONSTRUCCIONES RAFAEL PEREIRA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pereira Gallegos Rafael
- Pereira Jimenez Juan Jose
- Pereira Jimenez Maria Del Carmen
- Pereira Jimenez Rafael
Presidente
- Pereira Jimenez Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 160, S 8, H GR 4894, I/A 7 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-18
Empresa: CONSTRUCCIONES RAFAEL PEREIRA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pereira Gallegos Rafael
- Pereira Jimenez Juan Jose
- Pereira Jimenez Maria Del Carmen
- Pereira Jimenez Rafael
Presidente
- Pereira Jimenez Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 160, S 8, H GR 4894, I/A 7 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-18
Empresa: POYATOS EXPORT SA
Administrador Unico
- Pereira Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 110, S 8, H GR 24318, I/A 6 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-18
Empresa: CONSTRUCCIONES RAFAEL PEREIRA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pereira Gallegos Rafael
- Pereira Jimenez Juan Jose
- Pereira Jimenez Maria Del Carmen
- Pereira Jimenez Rafael
Presidente
- Pereira Jimenez Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 160, S 8, H GR 4894, I/A 6 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-18
Empresa: POYATOS EXPORT SA
Administrador Unico
- Pereira Jimenez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094 , F 110, S 8, H GR 24318, I/A 3 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-18
Información de PEREIRA JIMENEZ RAFAEL
Mostramos los datos de PEREIRA JIMENEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREIRA JIMENEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos