PEREIRA FERNANDEZ JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de PEREIRA FERNANDEZ JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREIRA FERNANDEZ JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIPLEI INFORMATICA SL | Apoderado Solidario | 25/06/2024 | |
JGF LOGISTICS SL | Administrador Solidario | 10/06/2024 |
VINCULACIONES DE PEREIRA FERNANDEZ JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREIRA FERNANDEZ JUAN MANUEL
Empresa: TRIPLEI INFORMATICA SL
Apoderado Solidario
- Pereira Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 132700, I/A 6 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-08
Empresa: TRIPLEI INFORMATICA SL
Administrador
- Pereira Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 132700, I/A 5 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: JGF LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Farina Villa Giancinto Silvio Paolo
- Pereira Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 60801, I/A 3 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-15
Empresa: JGF LOGISTICS SL
Administrador Mancomunado
- Farina Villa Giancinto Silvio Paolo
- Pereira Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 60801, I/A 3 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-15
Empresa: JGF LOGISTICS SL
Administrador Mancomunado
- Farina Villa Giancinto Silvio Paolo
- Pereira Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3752 , F 205, S 8, H C 60801, I/A 1 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-15
Información de PEREIRA FERNANDEZ JUAN MANUEL
Mostramos los datos de PEREIRA FERNANDEZ JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREIRA FERNANDEZ JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos