PEREIRA ANDRADE ANA BELEN
Informe ejecutivo de PEREIRA ANDRADE ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREIRA ANDRADE ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMENABAR ETXEGINTZA BIZKAIA SL | Apoderado | 28/09/2016 | |
AMENABAR ETXEGINTZA BERRIA SL | Apoderado Solidario | 24/09/2013 |
VINCULACIONES DE PEREIRA ANDRADE ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREIRA ANDRADE ANA BELEN
Apoderado Solidario
- Ayala Zabala Amaia
- Barrero Huidobro Raquel
- Lopez Diaz Ainhoa
- Lopez Diaz Ainhoa
- Lucas Aranceta Iker
- Lucas Aranceta Iker
- Pereira Andrade Ana Belen
- Pereira Andrade Ana Belen
- Uria Gurruchaga Lorea
- Uria Gurruchaga Lorea
- Yeregui Marquiegui Ana- Marta
- Yeregui Marquiegui Ana- Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 44, S 8, H SS 18155, I/A 98 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 41, S 8, H SS 18155, I/A 85 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-20
Apoderado Solidario
- Barrero Huidobro Raquel
- Lopez Diaz Ainhoa
- Lucas Aranceta Iker
- Pereira Andrade Ana Belen
- Uria Gurruchaga Lorea
- Yeregui Marquiegui Ana- Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 178, S 8, H SS 18155, I/A 69 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: AMENABAR ETXEGINTZA BIZKAIA SL
Apoderado
- Barrero Huidobro Raquel
- Gonzalez Sanz Cristina
- Iglesias Lopez Naiara
- Pereira Andrade Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5435 , F 23, S 8, H BI 63684, I/A 9 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-48
Empresa: ALDUNAENEA SL
Apoderado Solidario
- Ayala Zabala Amaia
- Decampos Herrero Lorena
- Eizmendi Altuna Leire
- Lopez Diaz Ainhoa
- Lucas Aranceta Iker
- Pereira Andrade Ana Belen
- Uria Gurruchaga Lorea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 209, S 8, H SS 35631, I/A 2 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Información de PEREIRA ANDRADE ANA BELEN
Mostramos los datos de PEREIRA ANDRADE ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREIRA ANDRADE ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos