PEREGRINA MAYORAL GEMA
Informe ejecutivo de PEREGRINA MAYORAL GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREGRINA MAYORAL GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EISAI FARMACEUTICA SA | Apoderado | 15/06/2012 | |
EISAI FARMACEUTICA SA | Apoderado | 08/03/2012 |
VINCULACIONES DE PEREGRINA MAYORAL GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREGRINA MAYORAL GEMA
Empresa: EISAI FARMACEUTICA SA
Vicesecretario No Consejero
- Peregrina Mayoral Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27390 , F 31, S 8, H M 286758, I/A 23 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Empresa: EISAI FARMACEUTICA SA
Apoderado
- Castillo Morente Francisco
- Peregrina Mayoral Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27390 , F 31, S 8, H M 286758, I/A 22 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Empresa: EISAI FARMACEUTICA SA
Apoderado
- Hendler Gary
- Joshi Rajesh
- Koenigsmann Gerd
- Peacock Mark
- Peregrina Mayoral Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27390 , F 27, S 8, H M 286758, I/A 20 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Empresa: EISAI FARMACEUTICA SA
Vicesecretario No Consejero
- Peregrina Mayoral Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27390 , F 25, S 8, H M 286758, I/A 15 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-28
Información de PEREGRINA MAYORAL GEMA
Mostramos los datos de PEREGRINA MAYORAL GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREGRINA MAYORAL GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos