PEREDA ORTEGA RAUL
Informe ejecutivo de PEREDA ORTEGA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREDA ORTEGA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRID SPORT HORSES CENTRE SL | Socio Unico | 03/05/2016 | |
MADRID SPORT HORSES CENTRE SL | Administrador Unico | 02/01/2015 |
VINCULACIONES DE PEREDA ORTEGA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREDA ORTEGA RAUL
Empresa: MADRID SPORT HORSES CENTRE SL
Socio Único
- Pereda Ortega Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31291 , F 15, S 8, H M 563233, I/A 7 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Empresa: MADRID SPORT HORSES CENTRE SL
Apoderado Mancomunado
- Brewah Granados Henry Junior
- Pereda Ortega Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31291 , F 13, S 8, H M 563233, I/A 5 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: MADRID SPORT HORSES CENTRE SL
Administrador Unico
- Pereda Ortega Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31291 , F 13, S 8, H M 563233, I/A 4 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Empresa: MADRID SPORT HORSES CENTRE SL
Apoderado Mancomunado
- Brewah Granados Henry Junior
- Pereda Ortega Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31291 , F 12, S 8, H M 563233, I/A 3 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: MADRID SPORT HORSES CENTRE SL
Administrador Mancomunado
- Brewah Granados Henry Junior
- DYNAMIC FINANTIAL CAPITAL INVESTMENT SL
- Pereda Ortega Raul
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31291 , F 11, S 8, H M 563233, I/A 2 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: MADRID SPORT HORSES CENTRE SL
Administrador Mancomunado
- Brewah Granados Henry Junior
- DYNAMIC FINANTIAL CAPITAL INVESTMENT SL
- Pereda Ortega Raul
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31291 , F 9, S 8, H M 563233, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Información de PEREDA ORTEGA RAUL
Mostramos los datos de PEREDA ORTEGA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREDA ORTEGA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos