PEREDA MIELGO MIGUEL
Informe ejecutivo de PEREDA MIELGO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREDA MIELGO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUY YO SO ME SL | Socio Unico | 29/09/2023 | |
MUY YO SO ME SL | Administrador Unico | 29/09/2023 | |
AZABARA MARKETER SL | Representante | 09/05/2023 | |
DEVICES ON DEMAND SL | Administrador Unico | 13/07/2020 | |
QUANTUM EUROGROUP SA | Administrador Unico | 12/01/2015 |
VINCULACIONES DE PEREDA MIELGO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREDA MIELGO MIGUEL
Empresa: MUY YO SO ME SL
Administrador Unico
- Pereda Mielgo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 148, S 8, H S 37215, I/A 1 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
Empresa: MUY YO SO ME SL
Socio Único
- Pereda Mielgo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 148, S 8, H S 37215, I/A 1 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
Empresa: AZABARA MARKETER SL
Administrador Unico
Representante
- Pereda Mielgo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42730 , F 127, S 8, H M 755612, I/A 3 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Empresa: KENNER COMPANIES 21 SL
Administrador Unico
- Pereda Mielgo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 122, S 8, H S 29865, I/A 4 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-39
Empresa: QUANTUM EUROGROUP SA
Administrador Unico
- Pereda Mielgo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 223, S 8, H S 29531, I/A 2 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-39
Información de PEREDA MIELGO MIGUEL
Mostramos los datos de PEREDA MIELGO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREDA MIELGO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos