PEREDA BASANTE ERIKA
Informe ejecutivo de PEREDA BASANTE ERIKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREDA BASANTE ERIKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAHIA DE BIZKAIA GAS SL | Consejero | 30/07/2024 | |
HIDROELECTRICA HARANA-KONTRASTA SA | Consejero | 17/07/2024 | |
MEDUSA ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO ELECTRICO SL | Consejero | 29/05/2024 |
VINCULACIONES DE PEREDA BASANTE ERIKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREDA BASANTE ERIKA
Empresa: BAHIA DE BIZKAIA GAS SL
Consejero
- Gomez Aranzadi Gorka
- Pereda Basante Erika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 21780, I/A 79 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-48
Empresa: HIDROELECTRICA HARANA-KONTRASTA SA
Consejero
- Ajuria Astobiza Olatz
- Diaz De Arcaya Saez De Vicuña Natalia
- Pereda Basante Erika
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 11979, I/A 25 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-01
Consejero
- Fernandez Garcia Oliver
- Pereda Basante Erika
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 77779, I/A 10 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-48
Apoderado
- Pereda Basante Erika
- Ruiz Lafuente Ainhoa
- Ruiz Muñoz De La Peña Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6026 , F 193, S 8, H BI 37292, I/A 48 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-48
Apoderado
- Pereda Basante Erika
- Ruiz Lafuente Ainhoa
- Ruiz Muñoz De La Peña Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5771 , F 68, S 8, H BI 43293, I/A 89 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-48
Apoderado
- Pereda Basante Erika
- Rozas Ruiz De Alegria Elsa Maria
- Ruiz Lafuente Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460 , F 221, S 8, H BI 43293, I/A 56 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-48
Apoderado
- Pereda Basante Erika
- Ruiz Lafuente Ainhoa
- Ruiz Muñoz De La Peña Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460 , F 221, S 8, H BI 43293, I/A 55 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-48
Apoderado Mancomunado
- Pereda Basante Erika
- Rozas Ruiz De Alegria Elsa Maria
- Ruiz Lafuente Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 225, S 8, H BI 37292, I/A 33 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-48
Apoderado
- Pereda Basante Erika
- Ruiz Lafuente Ainhoa
- Ruiz Muñoz De La Peña Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 225, S 8, H BI 37292, I/A 32 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-48
Apoderado Mancomunado
- Pereda Basante Erika
- Rozas Ruiz De Alegria Elsa Maria
- Ruiz Lafuente Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 224, S 8, H BI 37292, I/A 29 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-48
VER MAS ACTOS
Información de PEREDA BASANTE ERIKA
Mostramos los datos de PEREDA BASANTE ERIKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREDA BASANTE ERIKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos