PEREA ALCANTARA FRANCISCO LUIS
Informe ejecutivo de PEREA ALCANTARA FRANCISCO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREA ALCANTARA FRANCISCO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y DECORACIONES CORDOBESAS SL | Administrador Unico | 07/09/2020 | |
REHABILITACION DE VIVIENDAS CORDOBESAS SL | Socio Unico | 04/12/2012 | |
PROYECTOS Y DECORACIONES CORDOBESAS SL | Apoderado | 26/03/2009 | |
PROYECTOS Y DECORACIONES CORDOBESAS SL | Socio Unico | 10/03/2009 |
VINCULACIONES DE PEREA ALCANTARA FRANCISCO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREA ALCANTARA FRANCISCO LUIS
Administrador Unico
- Perea Alcantara Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 33, S 8, H CO 28631, I/A 3 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-14
Socio Único
- Perea Alcantara Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 91, S 8, H CO 32790, I/A 1 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-14
Apoderado
- Perea Alcantara Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 32, S 8, H CO 28631, I/A 2 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-14
Socio Único
- Perea Alcantara Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118 , F 31, S 8, H CO 28631, I/A 1 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-14
Información de PEREA ALCANTARA FRANCISCO LUIS
Mostramos los datos de PEREA ALCANTARA FRANCISCO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREA ALCANTARA FRANCISCO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos