PERE TERRASA MARIA
Informe ejecutivo de PERE TERRASA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERE TERRASA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DATE SL | Administrador Solidario | 05/07/2013 | 26/09/2024 |
VINCULACIONES DE PERE TERRASA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERE TERRASA MARIA
Empresa: DATE SL
Administrador Solidario
- Pere Terrasa Maria
- Picornell Darder Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 10822, I/A 13 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-07
Empresa: DATE SL
Administrador Solidario
- Pere Terrasa Maria
- Picornell Darder Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 129, S 8, H PM 10822, I/A 12 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-07
Empresa: DATE SL
Administrador Solidario
- Pere Terrasa Maria
- Picornell Darder Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 129, S 8, H PM 10822, I/A 11 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
Empresa: DATE SL
Administrador Solidario
- Pere Terrasa Maria
- Picornell Darder Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 128, S 8, H PM 10822, I/A 10 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-07
Información de PERE TERRASA MARIA
Mostramos los datos de PERE TERRASA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERE TERRASA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos