PERE PLA AYMERICH
Informe ejecutivo de PERE PLA AYMERICH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERE PLA AYMERICH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMENT INDUSTRIAL MFI SL | Socio Unico | 26/06/2014 | |
MANTENIMENT INDUSTRIAL MFI SL | Administrador Unico | 26/06/2014 |
VINCULACIONES DE PERE PLA AYMERICH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERE PLA AYMERICH
Empresa: MANTENIMENT INDUSTRIAL MFI SL
Administrador Unico
- Pere Pla Aymerich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 72, S 8, H GI 56559, I/A 1 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-17
Empresa: MANTENIMENT INDUSTRIAL MFI SL
Socio Único
- Pere Pla Aymerich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 72, S 8, H GI 56559, I/A 1 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-17
Empresa: APLICACIONES Y PROCESOS MECANICOS SL
Administrador Unico
- Pere Pla Aymerich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715 , F 70, S 8, H GI 47983, I/A 13 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-17
Empresa: APLI MAESTRE SL
Administrador Unico
- Pere Pla Aymerich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715 , F 68, S 8, H GI 47983, I/A 7 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-17
Información de PERE PLA AYMERICH
Mostramos los datos de PERE PLA AYMERICH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERE PLA AYMERICH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos