PERE MAÑE ARCOS
Informe ejecutivo de PERE MAÑE ARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PERE MAÑE ARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADFOOD HOLDING CORPORATION SL | Apoderado | 18/04/2016 | 18/12/2017 |
ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS SA | Apoderado | 02/05/2011 | 18/12/2017 |
RMT MAQUINARIA Y TECNOLOGIA ALIMENTARIA SA | Apoderado | 02/05/2011 | 11/01/2016 |
ADFOOD ADVANCED FOOD SYSTEMS SL | Apoderado | 29/12/2011 | 11/01/2016 |
VINCULACIONES DE PERE MAÑE ARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERE MAÑE ARCOS
Empresa: ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS SA
Apoderado
- Pere Mañe Arcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 205, S 8, H GI 1584, I/A 41 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-17
Empresa: ADFOOD HOLDING CORPORATION SL
Apoderado
- Pere Mañe Arcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 41, S 8, H GI 56310, I/A 3 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-17
Empresa: ADFOOD HOLDING CORPORATION SL
Apoderado
- Pere Mañe Arcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 41, S 8, H GI 56310, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-17
Empresa: ADFOOD ADVANCED FOOD SYSTEMS SL
Apoderado
- Pere Mañe Arcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 208, S 8, H GI 52671, I/A 2 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-17
Apoderado
- Pere Mañe Arcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 22, S 8, H GI 18805, I/A 11 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-17
Empresa: ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS SA
Apoderado
- Pere Mañe Arcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 113, S 8, H GI 1584, I/A 32 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-17
Información de PERE MAÑE ARCOS
Mostramos los datos de PERE MAÑE ARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERE MAÑE ARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos