PERDIGUERO SANMIGUEL SANTIAGO
Informe ejecutivo de PERDIGUERO SANMIGUEL SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERDIGUERO SANMIGUEL SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUCATION LEADERSHIP CONSULTING GROUP SL | Administrador Unico | 30/04/2021 | |
COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE SA | Vicepresidente | 05/08/2020 | |
COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE SA | Consejero | 05/08/2020 | |
SERVICIOS INTERNACIONALES PERMANENTES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO SA | Consejero | 09/03/2020 | |
SERVICIOS INTERNACIONALES PERMANENTES DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO SA | Tesorero | 09/03/2020 |
VINCULACIONES DE PERDIGUERO SANMIGUEL SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERDIGUERO SANMIGUEL SANTIAGO
Empresa: LIBERTAD DIGITAL SA
Representante
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38564 , F 211, S 8, H M 251639, I/A 62 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Empresa: LIBERTAD DIGITAL SA
Representante
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38564 , F 204, S 8, H M 251639, I/A 57 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Administrador Unico
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10057, L 7339, F 210, S 8, H V 168564, I/A 3 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-46
Empresa: COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE SA
Consejero
- Conde Gomez-menor Agustin Juan
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
- Segovia Bonet Jorge
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 82, S 8, H V 36743, I/A 28 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-46
Empresa: COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE SA
Consejero
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
- Rodriguez Ortega Jesus
- Segovia Bonet Jorge
Presidente
Secretario
Tesorero
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 82, S 8, H V 36743, I/A 28 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-46
Consejero
- Conde Gomez-menor Agustin Juan
- Ortiz Matias Ramon
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Presidente
Secretario
Tesorero
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 182, S 8, H M 62053, I/A 29 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Consejero
- Ortiz Matias Ramon
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
- Rodriguez Ortega Jesus
Presidente
Secretario
Tesorero
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 182, S 8, H M 62053, I/A 29 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Consejero
- Ortiz Matias Ramon
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
- Rodriguez Ortega Jesus
Presidente
Secretario
Tesorero
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 182, S 8, H M 62053, I/A 28 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Consejero
- Guiral Segovia Francisco
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
- Rodriguez Ortega Jesus
Presidente
Secretario
Tesorero
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 182, S 8, H M 62053, I/A 28 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Consejero
- Guiral Segovia Francisco
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
- Rodriguez Ortega Jesus
Presidente
Secretario
Tesorero
- Perdiguero Sanmiguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 181, S 8, H M 62053, I/A 27 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
VER MAS ACTOS
Información de PERDIGUERO SANMIGUEL SANTIAGO
Mostramos los datos de PERDIGUERO SANMIGUEL SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERDIGUERO SANMIGUEL SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos