PERCY ERNESTO DIAZ CASTRO
Informe ejecutivo de PERCY ERNESTO DIAZ CASTRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERCY ERNESTO DIAZ CASTRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WELLS FARGO INVERSIONES Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 13/04/2022 | |
WELLS FARGO INVERSIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 13/04/2022 | |
MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES UNIVERSAL SL | Administrador Mancomunado | 14/04/2010 | |
INVERSIONES LA REGLA DE ORO SL | Administrador Unico | 02/02/2010 |
VINCULACIONES DE PERCY ERNESTO DIAZ CASTRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERCY ERNESTO DIAZ CASTRO
Administrador Unico
- Percy Ernesto Diaz Castro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577 , F 44, S 8, H MU106887, I/A 1 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-30
Socio Único
- Percy Ernesto Diaz Castro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577 , F 44, S 8, H MU106887, I/A 1 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-30
Empresa: EXCLUSIVAS CANTOMUR SL
Administrador Mancomunado
- Pedro Antonio Fernandez Alcaraz
- Percy Ernesto Diaz Castro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 69, S 8, H MU 73360, I/A 3 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-30
Administrador Mancomunado
- Chafiq Sabek
- Percy Ernesto Diaz Castro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 13, S 8, H MU 72950, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-30
Empresa: INVERSIONES LA REGLA DE ORO SL
Administrador Unico
- Percy Ernesto Diaz Castro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 156, S 8, H MU 72151, I/A 1 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-30
Empresa: EXCLUSIVAS CANTOMUR SL
Administrador Mancomunado
- Pedro Antonio Fernandez Alcaraz
- Percy Ernesto Diaz Castro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 69, S 8, H MU 73360, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-30
Información de PERCY ERNESTO DIAZ CASTRO
Mostramos los datos de PERCY ERNESTO DIAZ CASTRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERCY ERNESTO DIAZ CASTRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos