PERAZZO MORONO DIEGO GERMAN
Informe ejecutivo de PERAZZO MORONO DIEGO GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERAZZO MORONO DIEGO GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN SL | Apoderado | 26/05/2021 | |
AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL | Apoderado Solidario | 13/05/2021 | |
AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL | Apoderado | 09/12/2020 | |
AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN SL | Apoderado | 30/11/2020 |
VINCULACIONES DE PERAZZO MORONO DIEGO GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERAZZO MORONO DIEGO GERMAN
Empresa: AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39236 , F 176, S 8, H M 695398, I/A 30 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40927 , F 5, S 8, H M 226000, I/A 99 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Empresa: AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL
Apoderado
- Perazzo Morono Diego German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40927 , F 2, S 8, H M 226000, I/A 93 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN SL
Apoderado
- Perazzo Morono Diego German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39236 , F 173, S 8, H M 695398, I/A 26 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Información de PERAZZO MORONO DIEGO GERMAN
Mostramos los datos de PERAZZO MORONO DIEGO GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERAZZO MORONO DIEGO GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos