PERARNAU RANZ JOSE
Informe ejecutivo de PERARNAU RANZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERARNAU RANZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEJO'S COLLECTION SL | Administrador Solidario | 06/09/2022 |
VINCULACIONES DE PERARNAU RANZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERARNAU RANZ JOSE
Empresa: DEJO'S COLLECTION SL
Administrador Solidario
- Perarnau Boixadera Eva
- Perarnau Ranz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 151, S 8, H B 411107, I/A 5 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-08
Empresa: DEJO'S COLLECTION SL
Administrador Unico
- Perarnau Ranz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 151, S 8, H B 411107, I/A 5 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-08
Empresa: DEJO'S COLLECTION SL
Administrador Unico
- Perarnau Ranz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 151, S 8, H B 411107, I/A 4 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-08
Empresa: DEJO'S COLLECTION SL
Administrador Unico
- Perarnau Ranz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 151, S 8, H B 411107, I/A 2 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-08
Empresa: DEJO'S COLLECTION SL
Administrador Unico
- Perarnau Ranz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 150, S 8, H B 411107, I/A 1 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-08
Información de PERARNAU RANZ JOSE
Mostramos los datos de PERARNAU RANZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERARNAU RANZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos