PERALVO SANCHON ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de PERALVO SANCHON ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERALVO SANCHON ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAMADAFA SL | Administrador Unico | 30/03/2021 | |
ALSUP ARTS & ARCHITECTURE SL | Socio Unico | 30/12/2015 | |
ALSUP ARTS & ARCHITECTURE SL | Administrador Unico | 30/12/2015 |
VINCULACIONES DE PERALVO SANCHON ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALVO SANCHON ANGEL LUIS
Empresa: VAMADAFA SL
Administrador Unico
- Peralvo Sanchon Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 46, S 8, H SA 18261, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-37
Empresa: ALSUP ARTS & ARCHITECTURE SL
Administrador Unico
- Peralvo Sanchon Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 41, S 8, H SA 16102, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-37
Empresa: ALSUP ARTS & ARCHITECTURE SL
Socio Único
- Peralvo Sanchon Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 41, S 8, H SA 16102, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-37
Empresa: PROMOCIONES CAMINO MALLA SL
Liquidador Solidario
- Iglesias Garcia Antonio
- Peralvo Sanchon Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 102, S 8, H SA 9608, I/A 2 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-37
Empresa: PROMOCIONES CAMINO MALLA SL
Administrador Solidario
- Iglesias Garcia Antonio
- Peralvo Sanchon Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 102, S 8, H SA 9608, I/A 2 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-37
Información de PERALVO SANCHON ANGEL LUIS
Mostramos los datos de PERALVO SANCHON ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALVO SANCHON ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos