PERALTA PALOMINOS EDDIE ALEXANDER
Informe ejecutivo de PERALTA PALOMINOS EDDIE ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERALTA PALOMINOS EDDIE ALEXANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADACYTE THERAPEUTICS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2024 | |
PALEX MEDICAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2024 | |
CYMIT QUIMICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2024 | |
IZASA HOSPITAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2024 | |
ICARUS NEWCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2024 | |
SERSUMED SL | Apoderado | 27/05/2024 | |
LOGHOSPITAL SL | Apoderado | 20/05/2024 | |
NORMEDAN SL | Apoderado | 17/05/2024 |
VINCULACIONES DE PERALTA PALOMINOS EDDIE ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALTA PALOMINOS EDDIE ALEXANDER
Empresa: ADACYTE THERAPEUTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Peralta Palominos Eddie Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 511648, I/A 15 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-08
Empresa: CYMIT QUIMICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Peralta Palominos Eddie Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 243925, I/A 22 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: PALEX MEDICAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Peralta Palominos Eddie Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 34953, I/A 234 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: IZASA HOSPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Paniagua Sevillano Pilar
- Peralta Palominos Eddie Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 21153, I/A 177 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: ICARUS NEWCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Paniagua Sevillano Pilar
- Peralta Palominos Eddie Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 616516, I/A 2 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Empresa: SERSUMED SL
Apoderado
- Peralta Palominos Eddie Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 38839, I/A 10 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-31
Empresa: LOGHOSPITAL SL
Apoderado
- Peralta Palominos Eddie Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 42088, I/A 11 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-31
Empresa: NORMEDAN SL
Apoderado
- Peralta Palominos Eddie Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 18586, I/A 17 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-31
Información de PERALTA PALOMINOS EDDIE ALEXANDER
Mostramos los datos de PERALTA PALOMINOS EDDIE ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALTA PALOMINOS EDDIE ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos