PERALTA MORENO ANA CRISTINA
Informe ejecutivo de PERALTA MORENO ANA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PERALTA MORENO ANA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADEINVEST 2016 INVESTMENTS SL | Apoderado | 16/05/2018 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Consejero | 14/05/2018 | |
DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA | Consejero | 24/02/2015 |
VINCULACIONES DE PERALTA MORENO ANA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALTA MORENO ANA CRISTINA
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Consejero
- Andres Torrecillas Jose Miguel
- Caruana Lacorte Jaime Felix
- Garijo Lopez Belen
- Peralta Moreno Ana Cristina
- Verplancke Jan Paul Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6242 , F 58, S 8, H BI 17,A , I/ 4677 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 5, S 8, H BI 17,A , I/ 4218 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-48
Empresa: PADEINVEST 2016 INVESTMENTS SL
Apoderado
- Buznego Suarez Luis Abelardo
- Maillo Del Valle Alfonso
- Peralta Moreno Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37486 , F 193, S 8, H M 668204, I/A 3 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-28
Empresa: GRUPO LAR HOLDING RESIDENCIAL SA
Consejero
- Gonzalez Galvan Miguel Angel
- Peralta Moreno Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 144, S 8, H M 60970, I/A 60 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Consejero
- Peralta Moreno Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5698 , F 206, S 8, H BI 17,A , I/ 3769 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-48
Empresa: GRUPO LAR UNIDAD TERCIARIO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Llovet Barquero Jose Manuel
- Peralta Moreno Ana Cristina
- Pereda Espeso Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35882 , F 18, S 8, H M 408298, I/A 30 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-28
Empresa: GRUPO LAR HOLDING RESIDENCIAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Amo Fernandez Miguel Gregorio
- Gonzalez Galvan Miguel Angel
- Peralta Moreno Ana Cristina
- Pereda Espeso Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 143, S 8, H M 60970, I/A 59 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: GRUPO LAR UNIDAD TERCIARIO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Llovet Barquero Jose Manuel
- Peralta Moreno Ana Cristina
- Pereda Espeso Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35882 , F 3, S 8, H M 408298, I/A 27 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Consejero
- Peralta Moreno Ana Cristina
- Serra Rexach Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31048 , F 191, S 8, H M 506294, I/A 377 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: BANCO ETCHEVERRIA SA
Consejero
- Peralta Moreno Ana Cristina
- Rosas Cervantes Antonio
M.Comit.Aud
- Peralta Moreno Ana Cristina
- Rosas Cervantes Antonio
MiCoRies
- Peralta Moreno Ana Cristina
- Rosas Cervantes Antonio
PreCoRies
- Peralta Moreno Ana Cristina
Pte.Comit.Au
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 64, S 8, H C 7563, I/A 112 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-15
VER MAS ACTOS
Información de PERALTA MORENO ANA CRISTINA
Mostramos los datos de PERALTA MORENO ANA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALTA MORENO ANA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos