PERALTA MOLINA ENRIQUE
Informe ejecutivo de PERALTA MOLINA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PERALTA MOLINA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOPSA INDUSTRIAL SL | Administrador Solidario | 30/10/2013 | 21/07/2016 |
MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA | Administrador Solidario | 05/11/2013 | 16/02/2016 |
MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA | Presidente | 03/06/2013 | 05/11/2013 |
MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA | Consejero | 03/06/2013 | 05/11/2013 |
MOPSA INDUSTRIAL SL | Presidente | 03/06/2013 | 30/10/2013 |
MOPSA INDUSTRIAL SL | Consejero | 03/06/2013 | 30/10/2013 |
MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA | Administrador Unico | 26/04/2010 | 03/06/2013 |
MOPSA INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 03/06/2013 | |
FINCA LA PEDROSA SL | Apoderado Solidario | 09/03/2009 |
VINCULACIONES DE PERALTA MOLINA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALTA MOLINA ENRIQUE
Empresa: MOPSA INDUSTRIAL SL
Administrador Solidario
- Casado Ortega Juan Carlos
- Peralta Molina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16122 , F 190, S 8, H M 70485, I/A 32 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Empresa: MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA
Administrador Solidario
- Casado Ortega Juan Carlos
- Peralta Molina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5985 , F 177, S 8, H M 97890, I/A 52 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Empresa: MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA
Administrador Solidario
- Casado Ortega Juan Carlos
- Peralta Molina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5985 , F 175, S 8, H M 97890, I/A 50 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Empresa: MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casado Ortega Juan Carlos
- Corcelles Moral Manuel
- Peralta Molina Enrique
Presidente
- Peralta Molina Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5985 , F 175, S 8, H M 97890, I/A 50 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Empresa: MOPSA INDUSTRIAL SL
Administrador Solidario
- Casado Ortega Juan Carlos
- Peralta Molina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16122 , F 188, S 8, H M 70485, I/A 28 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: MOPSA INDUSTRIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Casado Ortega Juan Carlos
- Corcelles Moral Manuel
- Peralta Molina Enrique
Presidente
- Peralta Molina Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16122 , F 188, S 8, H M 70485, I/A 28 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casado Ortega Juan Carlos
- Corcelles Moral Manuel
- Peralta Molina Enrique
Presidente
- Peralta Molina Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5985 , F 39, S 8, H M 97890, I/A 48 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SA
Administrador Unico
- Peralta Molina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5985 , F 39, S 8, H M 97890, I/A 48 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: MOPSA INDUSTRIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Casado Ortega Juan Carlos
- Corcelles Moral Manuel
- Peralta Molina Enrique
Presidente
- Peralta Molina Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16122 , F 187, S 8, H M 70485, I/A 27 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: MOPSA INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Peralta Molina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16122 , F 187, S 8, H M 70485, I/A 27 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
VER MAS ACTOS
Información de PERALTA MOLINA ENRIQUE
Mostramos los datos de PERALTA MOLINA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALTA MOLINA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos