PERALTA GUTIERREZ JESUS
Informe ejecutivo de PERALTA GUTIERREZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERALTA GUTIERREZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNO HELCESA SL | Secretario | 24/03/2010 | |
TECNO HELCESA SL | Consejero | 24/03/2010 |
VINCULACIONES DE PERALTA GUTIERREZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALTA GUTIERREZ JESUS
Empresa: JAJOPER SL
Liquidador
- Peralta Gutierrez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 75, S 8, H SA 2078, I/A 5 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-37
Empresa: JAJOPER SL
Administrador Solidario
- Peralta Gutierrez Angel
- Peralta Gutierrez Jesus
Liquidador
- Peralta Gutierrez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 75, S 8, H SA 2078, I/A 5 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-37
Empresa: HELCESA GUIJUELO SL
Presidente
Secretario
- Peralta Gutierrez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 333 , F 39, S 8, H SA 10270, I/A 4 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-37
Empresa: JAJOPER SL
Administrador Solidario
- Peralta Gutierrez Angel
- Peralta Gutierrez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 75, S 8, H SA 2078, I/A 4 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-37
Empresa: JAJOPER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Peralta Gutierrez Angel
- Peralta Gutierrez Francisco Javier
- Peralta Gutierrez Jesus
Consejero
- Peralta Gutierrez Angel
- Peralta Gutierrez Francisco Javier
- Peralta Gutierrez Francisco Javier
- Peralta Gutierrez Jesus
Presidente
- Peralta Gutierrez Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 75, S 8, H SA 2078, I/A 4 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-37
Empresa: TECNO HELCESA SL
Apoderado
Consejero
- Gomez Crego Moises
- Gutierrez Gutierrez Eduardo Vicente
- Martin Perez Manuel
- Peralta Gutierrez Jesus
- Peralta Gutierrez Juan Jose
Presidente
Secretario
- Peralta Gutierrez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 11, S 8, H SA 13327, I/A 1 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-37
Información de PERALTA GUTIERREZ JESUS
Mostramos los datos de PERALTA GUTIERREZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALTA GUTIERREZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos