PERALES STRASSBURGER MARCOS
Informe ejecutivo de PERALES STRASSBURGER MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERALES STRASSBURGER MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLDING LES EIXAS 31 SL | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
DE LA ROSA EUROPE 2015 SL | Administrador Unico | 26/11/2014 | |
AU SOME EUROPE SL | Administrador Unico | 18/06/2014 | |
AUSOME PERALES 2014 SL | Administrador Unico | 12/12/2013 |
VINCULACIONES DE PERALES STRASSBURGER MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALES STRASSBURGER MARCOS
Empresa: HOLDING LES EIXAS 31 SL
Administrador Unico
- Perales Strassburger Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48630 , F 1, S 8, H B 590650, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Empresa: DE LA ROSA EUROPE 2015 SL
Administrador Unico
- Perales Strassburger Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44556 , F 51, S 8, H B 459763, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-08
Empresa: AU SOME EUROPE SL
Administrador Unico
- Perales Strassburger Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 183, S 8, H B 209981, I/A 8 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Empresa: AUSOME PERALES 2014 SL
Administrador Unico
- Perales Strassburger Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44048 , F 127, S 8, H B 445644, I/A 1 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08
Información de PERALES STRASSBURGER MARCOS
Mostramos los datos de PERALES STRASSBURGER MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALES STRASSBURGER MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos