PERALES JOVE EVA MARIA
Informe ejecutivo de PERALES JOVE EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERALES JOVE EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVADERMA COSMECEUTICOS SL | Administrador Unico | 27/07/2010 |
VINCULACIONES DE PERALES JOVE EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALES JOVE EVA MARIA
Empresa: LEASEIR MEDICAL LIGHT SL
Apoderado
- Perales Jove Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026 , F 45, S 8, H AS 45119, I/A 13 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-33
Empresa: LEASEIR TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Perales Jove Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 168, S 8, H AS 42304, I/A 10 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-33
Empresa: LEASEIR MEDICAL LIGHT SL
Apoderado
- Perales Jove Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026 , F 43, S 8, H AS 45119, I/A 6 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-33
Empresa: LEASEIR TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Perales Jove Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 167, S 8, H AS 42304, I/A 4 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-33
Empresa: NOVADERMA COSMECEUTICOS SL
Administrador Unico
- Perales Jove Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2947 , F 52, S 8, H AS 26389, I/A 2 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-33
Información de PERALES JOVE EVA MARIA
Mostramos los datos de PERALES JOVE EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALES JOVE EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos