PERALES CAMARASA ANTONIO
Informe ejecutivo de PERALES CAMARASA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PERALES CAMARASA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERIMAT-HOGAR SL | Administrador Unico | 28/03/2019 |
VINCULACIONES DE PERALES CAMARASA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALES CAMARASA ANTONIO
Consejero Delegado
Consejero
- Perales Camarasa Antonio
- Perales Camarasa Luis Miguel
- Perales Miquel Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9637, L 6919, F 102, S 8, H V 154201, I/A 5 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-46
Empresa: CERIMAT-HOGAR SL
Administrador Unico
- Perales Camarasa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9947, L 7229, F 169, S 8, H V 164810, I/A 4 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-46
Empresa: AZULEJOS A PERALES SL
Consejero Delegado
- Perales Camarasa Antonio
Consejero
- Perales Camarasa Antonio
- Perales Camarasa Luis Miguel
- Perales Miquel Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6970, L 4273, F 178, S 8, H V 79048, I/A 10 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-46
Empresa: AZULEJOS A PERALES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Perales Camarasa Antonio
- Salcedo Peiroten Jose Eduardo
Consejero
- Marques Piera Rafael Jesus
- Perales Camarasa Antonio
- Perales Camarasa Luis Miguel
- Perales Miquel Antonio
- Salcedo Peiroten Jose Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6970, L 4273, F 178, S 8, H V 79048, I/A 10 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-46
Consejero Delegado
Consejero
- Perales Camarasa Antonio
- Perales Camarasa Luis Miguel
- Perales Miquel Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3273 , F 59, S 8, H A 111369, I/A 4 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-03
Empresa: PERALES INSTALACIONES Y MONTAJES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marques Piera Rafael Jesus
- Perales Camarasa Antonio
- Perales Camarasa Luis Miguel
- Perales Miquel Antonio
- Salcedo Peiroten Jose Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8479, L 5769, F 153, S 8, H V 114868, I/A 2 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-46
Información de PERALES CAMARASA ANTONIO
Mostramos los datos de PERALES CAMARASA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALES CAMARASA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos