PERALES AZNAR ELISA JOSEFINA BIENVENIDA
Informe ejecutivo de PERALES AZNAR ELISA JOSEFINA BIENVENIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PERALES AZNAR ELISA JOSEFINA BIENVENIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALYBER SL | Administrador Mancomunado | 11/03/2019 | 13/12/2023 |
FEBRERO 56 SL | Administrador Unico | 11/03/2019 | 29/11/2022 |
SALYBER SL | Administrador Unico | 29/11/2022 | |
DESARROLLO URBANO GUADALOPE SL | Administrador Unico | 11/03/2019 | 19/01/2021 |
DESARROLLO URBANO GUADALOPE SL | Liquidador | 19/01/2021 | 19/01/2021 |
ABRIL 57 SL | Liquidador | 02/04/2019 | 02/04/2019 |
VINCULACIONES DE PERALES AZNAR ELISA JOSEFINA BIENVENIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALES AZNAR ELISA JOSEFINA BIENVENIDA
Empresa: SALYBER SL
Administrador Unico
- Perales Aznar Elisa Josefina Bienvenida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 96, S 8, H Z 10143, I/A 13 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-50
Empresa: FEBRERO 56 SL
Administrador Unico
- Perales Aznar Elisa Josefina Bienvenida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 186, S 8, H Z 26368, I/A 8 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-50
Empresa: DESARROLLO URBANO GUADALOPE SL
Liquidador
- Perales Aznar Elisa Josefina Bienvenida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 162, S 8, H Z 30829, I/A 12 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Empresa: DESARROLLO URBANO GUADALOPE SL
Administrador Unico
- Perales Aznar Elisa Josefina Bienvenida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 162, S 8, H Z 30829, I/A 12 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Empresa: ABRIL 57 SL
Liquidador
- Perales Aznar Elisa Josefina Bienvenida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 123, S 8, H Z 31089, I/A 6 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-50
Empresa: FEBRERO 56 SL
Administrador Unico
- Perales Aznar Elisa Josefina Bienvenida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 186, S 8, H Z 26368, I/A 7 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-50
Empresa: DESARROLLO URBANO GUADALOPE SL
Administrador Unico
- Perales Aznar Elisa Josefina Bienvenida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 162, S 8, H Z 30829, I/A 11 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-50
Empresa: SALYBER SL
Administrador Mancomunado
- Perales Aznar Elisa Josefina Bienvenida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 96, S 8, H Z 10143, I/A 12 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-50
Información de PERALES AZNAR ELISA JOSEFINA BIENVENIDA
Mostramos los datos de PERALES AZNAR ELISA JOSEFINA BIENVENIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALES AZNAR ELISA JOSEFINA BIENVENIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos