PERALES AYET ANA MARIA
Informe ejecutivo de PERALES AYET ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERALES AYET ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS 3 CHINITOS SL | Fundador | 17/11/2023 | |
GRUPTRANS 2016 & COMINTER SL | Administrador Unico | 06/04/2020 |
VINCULACIONES DE PERALES AYET ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALES AYET ANA MARIA
Empresa: LOS 3 CHINITOS SL
Administrador Unico
Fundador
- Perales Ayet Ana Maria
- Rodriguez Pedraza Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11470, L 8748, F 131, S 8, H V 214366, I/A 1 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-46
Administrador Unico
- Perales Ayet Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4997, L 2305, F 183, S 8, H V 37029, I/A 17 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-46
Empresa: GRUPTRANS 2016 & COMINTER SL
Administrador Unico
- Perales Ayet Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 177, S 8, H V 171715, I/A 2 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-46
Administrador Unico
- Perales Ayet Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4997, L 2305, F 183, S 8, H V 37029, I/A 16 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-46
Administrador Solidario
- Perales Ayet Ana Maria
- Sanchez Penalba Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4997, L 2305, F 183, S 8, H V 37029, I/A 16 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-46
Administrador Solidario
- Perales Ayet Ana Maria
- Perales Ayet Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4997, L 2305, F 182, S 8, H V 37029, I/A 12 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-46
Administrador Solidario
- Ayet Vidal Juan
- Perales Ayet Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4997, L 2305, F 182, S 8, H V 37029, I/A 12 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-46
Información de PERALES AYET ANA MARIA
Mostramos los datos de PERALES AYET ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALES AYET ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos