PERAL POZURAMA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de PERAL POZURAMA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERAL POZURAMA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMJ ASOCIADOS CONSETEC SL | Consejero | 24/04/2015 |
VINCULACIONES DE PERAL POZURAMA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERAL POZURAMA MARIA DEL PILAR
Empresa: SMJ ASOCIADOS CONSETEC SL
Consejero
- Gomez Barrera Manuel
- Gomez Panizo Ana
- Jimenez Gomez Guillermo
- Peral Pozurama Maria Del Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36939 , F 1, S 8, H M 43727, I/A 19 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Administrador Unico
- Peral Pozurama Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7508 , F 52, S 8, H M 121460, I/A 6 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Empresa: S M J SERVICIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Barreda Manuel
- Gomez Panizo Ana
- Jimenez Gomez Guillermo
- Peral Pozurama Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12674 , F 213, S 8, H M 43727, I/A 16 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Información de PERAL POZURAMA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de PERAL POZURAMA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERAL POZURAMA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos