PERAL MUÑOZ MURIEL
Informe ejecutivo de PERAL MUÑOZ MURIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERAL MUÑOZ MURIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISLA ENERGETICA DEL LEVANTE SL | Administrador Mancomunado | 11/03/2021 | |
BIOMASA SIERRA DE GATA SL | Administrador Unico | 26/07/2019 | |
WILDBUNCH SL | Socio Unico | 25/10/2010 | |
WILDBUNCH SL | Administrador Unico | 25/10/2010 |
VINCULACIONES DE PERAL MUÑOZ MURIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERAL MUÑOZ MURIEL
Empresa: BIOMASA SIERRA DE GATA SL
Administrador Solidario
- Peral Muñoz Muriel
- Piqueras Suarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035, L 862, F 209, S 8, H CC 15505, I/A 4 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-10
Empresa: SOLUCIONES TECNOLOGICAS TERMOMASS SL
Administrador Unico
- Peral Muñoz Muriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 811, F 4, S 8, H CC 14468, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-10
Empresa: ISLA ENERGETICA DEL LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Aguirre Noguera Marius
- Peral Muñoz Muriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 1, S 8, H AL 58579, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-04
Empresa: BIOMASA SIERRA DE GATA SL
Administrador Unico
- Peral Muñoz Muriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035, L 862, F 201, S 8, H CC 15505, I/A 1 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-10
Empresa: SOLUCIONES TECNOLOGICAS TERMOMASS SL
Administrador Unico
- Peral Muñoz Muriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 811, F 4, S 8, H CC 14468, I/A 2 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-10
Empresa: KOTASOFT ENGINEERS SL
Administrador Unico
- Peral Muñoz Muriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25457 , F 77, S 8, H M 458655, I/A 3 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Empresa: KOTASOFT ENGINEERS SL
Administrador Unico
- Peral Muñoz Muriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25457 , F 76, S 8, H M 458655, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Empresa: WILDBUNCH SL
Administrador Unico
- Peral Muñoz Muriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28195 , F 80, S 8, H M 507839, I/A 1 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
Empresa: WILDBUNCH SL
Socio Único
- Peral Muñoz Muriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28195 , F 80, S 8, H M 507839, I/A 1 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
Información de PERAL MUÑOZ MURIEL
Mostramos los datos de PERAL MUÑOZ MURIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERAL MUÑOZ MURIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos