PERAL MORALES ASUNCION
Informe ejecutivo de PERAL MORALES ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERAL MORALES ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTONAJES PERAL SL | Consejero | 30/01/2015 | 05/03/2021 |
CARTONAJES PERAL SL | Presidente | 30/01/2015 | 05/03/2021 |
CARTONAJES PERAL SL | Consejero | 26/03/2012 | 30/01/2015 |
VINCULACIONES DE PERAL MORALES ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERAL MORALES ASUNCION
Empresa: CARTONAJES PERAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Peral Martinez Antonio Jose
- Peral Morales Antonio
- Peral Morales Asuncion
- Peral Morales Martin
- Peral Morales Rosa
Presidente
- Peral Morales Asuncion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4016 , F 151, S 8, H A 19392, I/A 12 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-03
Empresa: CARTONAJES PERAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Peral Martinez Antonio Jose
- Peral Morales Antonio
- Peral Morales Asuncion
- Peral Morales Martin
- Peral Morales Rosa
Presidente
- Peral Morales Asuncion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 176, S 8, H A 19392, I/A 8 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-03
Empresa: CARTONAJES PERAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Peral Martinez Antonio Jose
- Peral Morales Antonio
- Peral Morales Asuncion
- Peral Morales Martin
- Peral Morales Rosa
Presidente
- Peral Morales Asuncion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 176, S 8, H A 19392, I/A 7 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-03
Empresa: CARTONAJES PERAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Peral Martinez Antonio Jose
- Peral Morales Antonio
- Peral Morales Asuncion
- Peral Morales Martin
- Peral Morales Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 176, S 8, H A 19392, I/A 7 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-03
Empresa: CARTONAJES PERAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Peral Martinez Antonio Jose
- Peral Morales Antonio
- Peral Morales Asuncion
- Peral Morales Martin
- Peral Morales Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 176, S 8, H A 19392, I/A 6 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-03
Empresa: CARTONAJES PERAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Peral Martinez Antonio Jose
- Peral Morales Antonio
- Peral Morales Asuncion
- Peral Morales Martin
- Peral Morales Rosa
- Peral Rodriguez Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 176, S 8, H A 19392, I/A 6 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-03
Información de PERAL MORALES ASUNCION
Mostramos los datos de PERAL MORALES ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERAL MORALES ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos