PERAL MARIN ARMANDO
Informe ejecutivo de PERAL MARIN ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERAL MARIN ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOSAS Y EDIFICACIONES DE NAVARRA SL | Apoderado | 09/08/2012 | |
LOSAS Y EDIFICACIONES DE NAVARRA SL | Administrador Unico | 28/12/2009 | 15/02/2011 |
SEGURIDAD INTEGRAL NAVARRA SL | Administrador Mancomunado | 30/12/2009 | |
SEGURIDAD INTEGRAL NAVARRA SL | Apoderado | 30/12/2009 | |
SEGURIDAD INTEGRAL NAVARRA SL | Liquidador Mancomunado | 30/12/2009 | 30/12/2009 |
LOSAS Y EDIFICACIONES DE NAVARRA SL | Administrador Mancomunado | 28/12/2009 |
VINCULACIONES DE PERAL MARIN ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERAL MARIN ARMANDO
Empresa: LOSAS Y EDIFICACIONES DE NAVARRA SL
Apoderado
- Peral Marin Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 136, S 8, H NA 26356, I/A 8 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-31
Empresa: LOSAS Y EDIFICACIONES DE NAVARRA SL
Administrador Unico
- Peral Marin Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 136, S 8, H NA 26356, I/A 6 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-31
Empresa: SEGURIDAD INTEGRAL NAVARRA SL
Liquidador Mancomunado
- Alonso Garcia Jose Antonio
- Echarren Larrion Raul
- Peral Marin Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 185, S 8, H NA016922, I/A00003 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-31
Empresa: SEGURIDAD INTEGRAL NAVARRA SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Garcia Jose Antonio
- Echarren Larrion Raul
- Peral Marin Armando
Apoderado
- Alonso Garcia Jose Antonio
- Echarren Larrion Raul
- Peral Marin Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 185, S 8, H NA016922, I/A00003 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-31
Empresa: LOSAS Y EDIFICACIONES DE NAVARRA SL
Administrador Unico
- Peral Marin Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 134, S 8, H NA026356, I/A00004 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-31
Empresa: LOSAS Y EDIFICACIONES DE NAVARRA SL
Administrador Mancomunado
- Peral Marin Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 134, S 8, H NA026356, I/A00004 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-31
Información de PERAL MARIN ARMANDO
Mostramos los datos de PERAL MARIN ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERAL MARIN ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos