PERAL HEREÑA PATIRKE
Informe ejecutivo de PERAL HEREÑA PATIRKE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERAL HEREÑA PATIRKE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL ACHURI SL | Administrador Solidario | 27/01/2023 | |
HOTEL ACHURI SL | Apoderado | 03/10/2018 | |
HOTELES TRES ESTRELLAS SL | Consejero | 02/12/2010 |
VINCULACIONES DE PERAL HEREÑA PATIRKE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERAL HEREÑA PATIRKE
Empresa: PROLOREST SL
Apoderado
- Peral Hereña Patirke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 8, S 8, H VI 5424, I/A 12 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-01
Empresa: HOTEL ACHURI SL
Administrador Solidario
- Peral Ansotegui Angel
- Peral Hereña Patirke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749, L 540, F 151, S 8, H BU 7610, I/A 7 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-09
Empresa: HOTEL ACHURI SL
Apoderado
- Peral Hereña Patirke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431, L 222, F 146, S 8, H BU 7610, I/A 7 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-09
Empresa: FEPELOAN SL
Administrador Solidario
- Peral Ansotegui Angel
- Peral Hereña Patirke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 59, S 8, H VI 15425, I/A 2 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-01
Empresa: PROLOREST SL
Apoderado
- Peral Hereña Patirke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 6, S 8, H VI 5424, I/A 4 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-01
Empresa: FEPELOAN SL
Administrador Solidario
- Peral Ansotegui Angel
- Peral Hereña Patirke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 57, S 8, H VI 15425, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-01
Empresa: HOTELES TRES ESTRELLAS SL
Consejero
- Peral Hereña Patirke
- Sidos Sierra Jose Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41800 , F 143, S 8, H B 397402, I/A 3 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
Información de PERAL HEREÑA PATIRKE
Mostramos los datos de PERAL HEREÑA PATIRKE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERAL HEREÑA PATIRKE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos